变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 陈燕冬,黄永刚,卢国彦,薛纪东 | 冒徽,黄永刚,卢国彦,薛纪东 | 2021-08-12 |
经理备案 | 曲咏海 | 屈申宪 | 2021-02-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-02-22 | |
董事备案 | 陈志烽,李海帆,陆嘉欣,马建军,曲咏海,屈申宪,肖斌 | 陈志烽,李海帆,陆嘉欣,马建军,屈申宪,肖斌,徐立庶 | 2021-02-22 |
法定代表人变更 | 曲咏海 | 屈申宪 | 2021-02-22 |
监事备案 | 陈燕冬,黄永刚,卢国彦,王香 | 陈燕冬,黄永刚,卢国彦,薛纪东 | 2021-02-22 |
工商登记联络员备案 | 王香 | 陈翠云 | 2021-02-22 |
法定代表人变更 | 牛野 | 曲咏海 | 2020-10-12 |
股东变更 | 广州慧信投资发展有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司,广州坤荣创展企业管理有限公司 | 广州慧信投资发展有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司,广州坤荣创展企业管理有限公司 | 2020-10-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-12 | |
董事备案 | 黄永刚,李海帆,牛野,屈申宪,肖斌 | 陈志烽,马建军,陆嘉欣,李海帆,屈申宪,肖斌,曲咏海 | 2020-10-12 |
经理备案 | 屈申宪 | 曲咏海 | 2020-10-12 |
监事备案 | 陈燕冬,李波,卢国彦 | 黄永刚,王香,陈燕冬,卢国彦 | 2020-10-12 |
工商登记联络员备案 | 肖斌 | 王香 | 2020-04-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-01 | |
董事备案 | 贺传浪,牛野,彭磊,屈申宪,肖斌 | 黄永刚,李海帆,牛野,屈申宪,肖斌 | 2020-04-01 |
股东变更 | 深圳大海智地房产开发运营管理有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司,广州坤荣创展企业管理有限公司 | 广州慧信投资发展有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司,广州坤荣创展企业管理有限公司 | 2020-04-01 |
监事备案 | 陈燕冬,卢国彦,王香 | 李波,陈燕冬,卢国彦 | 2020-04-01 |
监事备案 | 陈燕冬,黄永刚,卢国彦 | 王香,陈燕冬,卢国彦 | 2020-01-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-01-10 |
更多>>视频联播