变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营范围 | 2015-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 2013-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||
董事(理事)、经理、监事 |
|
|
2013-07-19 | ||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 2011-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||
住所 | 2010-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 2010-07-19 |
更多>>视频联播