变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:熊洪江,职务:执行董事;姓名:熊洪江,职务:经理;姓名:周小英,职务:监事; | 姓名:余德成,职务:经理;姓名:余德林,职务:监事;姓名:余德成,职务:执行董事; | 2024-01-18 |
法定代表人变更 | 熊洪江 | 余德成 | 2024-01-18 |
其他变更 | 姓名:熊洪江,职务:执行董事;姓名:周乐国,职务:监事;姓名:熊洪江,职务:经理; | 姓名:熊洪江,职务:执行董事;姓名:熊洪江,职务:经理;姓名:周小英,职务:监事; | 2022-09-26 |
注册资本(金)变更 | 80万元 | 200万元 | 2020-12-30 |
投资人(股权)变更 | 投资人:周乐国,出资额:20万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2039-08-07;投资人:肖信兴,出资额:20万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2039-08-07;投资人:熊洪江,出资额:10万,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2039-08-12;投资人:熊洪利,出资额:30万,占37.5%,出资方式:货币,出资时间:2039-08-12; | 投资人:周乐国,出资额:41.66万,占20.83%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-23;投资人:熊洪江,出资额:26.06万,占13.03%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-23;投资人:熊文成,出资额:37.5万,占18.75%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-23;投资人:肖信兴,出资额:41.66万,占20.83%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-23;投资人:熊洪月,出资额:53.12万,占26.56%,出资方式:货币,出资时间:2050-12-23; | 2020-12-30 |
更多>>视频联播