变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-11-05 | 2019-11-07 | 2019-11-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-11-12 | ||
章程备案 | 2017-12-01 | 2018-11-05 | 2018-11-06 |
2018-11-06 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区西乡街道宝源路1065号F518时尚创意园F5栋115 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区壹维空间301 | 2018-11-06 |
章程备案 | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 2018-02-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 103.6585 | 129.5731 | 2018-02-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:虞智勇、出资额:40.001815、出资比例:38.590000;股东名称:黄胜辉、出资额:13.475605、出资比例:13.000000;股东名称:杨铃、出资额:2.073170、出资比例:2.000000;股东名称:黎一霖、出资额:14.999385、出资比例:14.470000;股东名称:白淳予、出资额:3.109755、出资比例:3.000000;股东名称:叶海祥、出资额:10.003045、出资比例:9.650000;股东名称:深圳市我抓投资合伙企业(有限合伙)、出资额:19.995725、出资比例:19.290000; | 股东名称:黄胜辉、出资额:13.475605、出资比例:10.400002;股东名称:深圳市我抓投资合伙企业(有限合伙)、出资额:19.995725、出资比例:15.432003;股东名称:白淳予、出资额:3.109755、出资比例:2.400000;股东名称:杨铃、出资额:2.073170、出资比例:1.600000;股东名称:叶海祥、出资额:10.003045、出资比例:7.720001;股东名称:黎一霖、出资额:14.999385、出资比例:11.576002;股东名称:虞智勇、出资额:40.001815、出资比例:30.872005;股东名称:深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、出资额:25.914600、出资比例:19.999984; | 2018-02-13 |
2018-02-13 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄胜辉、出资额:15.000000、出资比例:15.000000;股东名称:深圳市我抓投资合伙企业(有限合伙)、出资额:20.000000、出资比例:20.000000;股东名称:虞智勇、出资额:40.000000、出资比例:40.000000;股东名称:叶海祥、出资额:10.000000、出资比例:10.000000;股东名称:黎一霖、出资额:15.000000、出资比例:15.000000; | 股东名称:黄胜辉、出资额:13.475605、出资比例:13.000000;股东名称:叶海祥、出资额:10.003045、出资比例:9.650000;股东名称:杨铃、出资额:2.073170、出资比例:2.000000;股东名称:白淳予、出资额:3.109755、出资比例:3.000000;股东名称:虞智勇、出资额:40.001815、出资比例:38.590000;股东名称:深圳市我抓投资合伙企业(有限合伙)、出资额:19.995725、出资比例:19.290000;股东名称:黎一霖、出资额:14.999385、出资比例:14.470000; | 2017-10-10 |
章程备案 | 2017-08-22 | 2017-09-25 | 2017-10-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 103.6585 | 2017-10-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:叶海祥;总经理:叶海祥; | 总经理:虞智勇;执行董事:虞智勇; | 2017-08-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黎一霖、出资额:1.500000、出资比例:15.000000;股东名称:叶海祥、出资额:6.000000、出资比例:60.000000;股东名称:黄胜辉、出资额:1.500000、出资比例:15.000000;股东名称:虞智勇、出资额:1.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:黄胜辉、出资额:15.000000、出资比例:15.000000;股东名称:虞智勇、出资额:40.000000、出资比例:40.000000;股东名称:叶海祥、出资额:10.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳市我抓投资合伙企业(有限合伙)、出资额:20.000000、出资比例:20.000000;股东名称:黎一霖、出资额:15.000000、出资比例:15.000000; | 2017-08-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10 | 100 | 2017-08-22 |
章程备案 | 2017-06-30 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:黎一霖;总经理:叶海祥;股东:黄胜辉;法定代表人:叶海祥;股东:叶海祥;董事长:叶海祥;股东:虞智勇; | 股东:;股东:;总经理:虞智勇;股东:;股东:;股东:;法定代表人:虞智勇;董事长:虞智勇; | 2017-08-22 |
其他事项备案 | 工商联络员:叶海祥; | 工商联络员:叶海祥; | 2017-07-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-07-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:王聪;工商联络员:王聪;总经理:王聪;董事长:王聪;股东:王聪;监事:段晓勇; | 董事长:叶海祥;法定代表人:叶海祥;工商联络员:叶海祥;股东:;股东:;监事:王聪;股东:;总经理:叶海祥;股东:; | 2017-07-03 |
更多>>视频联播