变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 吴海龙,杨莹,陈燕冬 | 吴海龙,杨莹,姚景铭 | 2021-09-03 |
经理备案 | 黄秀梅 | 何刚 | 2021-07-20 |
监事备案 | 陈燕冬,高晨,杨莹 | 陈燕冬,吴海龙,杨莹 | 2021-04-23 |
法定代表人变更 | 王宏钢 | 董延江 | 2021-04-23 |
董事备案 | 董延江,何刚,黄秀梅,刘福英,王宏钢 | 夏竟宾,王乐荣,董延江,何刚,刘福英 | 2021-04-23 |
董事备案 | 郭东俊,何刚,黄秀梅,刘福英,王宏钢 | 董延江,何刚,黄秀梅,刘福英,王宏钢 | 2021-02-02 |
董事备案 | 郭东俊,黄秀梅,刘福英,王宏钢,张实 | 郭东俊,黄秀梅,刘福英,王宏钢,何刚 | 2020-10-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-12-23 | |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 51000万元(人民币) | 2019-12-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-12-05 |
更多>>视频联播