变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 刘伟,刘节玲,秦晓鹏 | 刘节玲,秦晓鹏,任红轩 | 2022-01-28 |
监事备案 | 李阳华 | 赵倩 | 2022-01-28 |
董事备案 | 刘伟,李佩弦,骆俊 | 刘伟,刘节玲,秦晓鹏 | 2021-11-04 |
法定代表人变更 | 骆俊 | 刘节玲 | 2021-11-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-11-04 | |
经理备案 | 杨祥良 | 刘节玲 | 2021-07-16 |
注册资本(金)变更 | 10000万元(人民币) | 68000万元(人民币) | 2020-09-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-09-28 | |
董事备案 | 李佩弦,刘伟,赵宇亮 | 李佩弦,刘伟,骆俊 | 2020-03-27 |
法定代表人变更 | 赵宇亮 | 骆俊 | 2020-03-27 |
更多>>视频联播