变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘正元李璐高铭爽 | 刘正元李璐袁哲 | 2022-03-17 |
法定代表人变更 | 李晨光 | 赵连峰 | 2021-06-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 田林娜李滢竹李晨光杨洪涛黎定高 | 马蓓蓓赵连峰李滢竹杨洪涛黎定高 | 2021-06-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李宁高铭爽王强 | 王强李璐高铭爽 | 2021-04-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李滢竹徐文妹杨洪涛李晨光黎定高 | 黎定高杨洪涛李滢竹田林娜李晨光 | 2021-04-09 |
章程修正案备案 | 无 | ;2019-11-08经营场所变更 | 2019-11-08 |
更多>>视频联播