变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 科学城(广州)投资集团有限公司,北京亦庄投资控股有限公司 | 科学城(广州)发展集团有限公司,北京亦庄投资控股有限公司 | 2021-12-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-12-15 | |
工商登记联络员备案 | 翁素华 | 李宁 | 2021-05-10 |
董事备案 | 耿斌,匡粤生,李清波,陆嘉欣,杨银洁 | 杨银洁,耿斌,李清波,陆嘉欣,朱海晖 | 2021-05-10 |
法定代表人变更 | 匡粤生 | 朱海晖 | 2021-05-10 |
工商登记联络员备案 | 翁素华 | 李宇 | 2021-05-10 |
董事备案 | 陈燕冬,耿斌,匡粤生,陆嘉欣,杨银洁 | 耿斌,匡粤生,陆嘉欣,杨银洁,李清波 | 2021-03-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-10 | |
董事备案 | 耿斌,匡粤生,李春荣,陆嘉欣,杨银洁 | 耿斌,匡粤生,陆嘉欣,杨银洁,陈燕冬 | 2020-04-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-13 | |
名称变更 | 穗京创业创新投资(广州)有限公司 | 京广科技创新投资(广州)有限公司 | 2020-04-13 |
更多>>视频联播