变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 投资人:叶磊明,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-11-20; | 投资人:杨清明,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-11-20; | 2022-04-21 |
法定代表人变更 | 叶磊明 | 杨清明 | 2022-04-21 |
董事备案 | 职务:执行董事,姓名:叶磊明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:叶磊明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:廖胜秦,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:叶磊明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:监事,姓名:赖清莲,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:叶磊明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:叶磊明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2020-06-17 |
投资人(股权)变更 | 投资人:杨清明,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-11-20; | 投资人:叶磊明,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-11-20; | 2019-12-19 |
其他变更 | 姓名:杨清明,职务:执行董事;姓名:廖胜秦,职务:监事;姓名:杨清明,职务:经理; | 姓名:叶磊明,职务:执行董事;姓名:廖胜秦,职务:监事;姓名:叶磊明,职务:经理; | 2019-12-19 |
法定代表人变更 | 杨清明 | 叶磊明 | 2019-12-19 |
更多>>视频联播