变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-11-25 | |
董事备案 | 古上,莫绍云,翁世淳,朱海晖,朱明锋 | 王成,古上,莫绍云,翁世淳,朱海晖 | 2021-07-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-06-16 | |
股东变更 | 广州开发区控股集团有限公司,广州高新区投资集团有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司 | 广州凯得金融服务集团有限公司,广州高新区投资集团有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司 | 2021-06-16 |
董事备案 | 古上,匡粤生,莫绍云,翁世淳,朱明锋 | 古上,莫绍云,翁世淳,朱明锋,朱海晖 | 2021-05-18 |
监事备案 | 庄丰池 | 陈艳 | 2021-05-18 |
股东名称变更 | 广州开发区金融控股集团有限公司,广州高新区投资集团有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司 | 广州开发区控股集团有限公司,广州高新区投资集团有限公司,科学城(广州)投资集团有限公司 | 2021-03-31 |
一照多址经营场所备案 | 广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心3107房至3108房; | 广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心3107至3108房; | 2021-03-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-03-31 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-30 | |
监事备案 | 陈倩 | 庄丰池 | 2020-05-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-15 | |
一照多址经营场所备案 | 广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心3107房至3108房; | 2020-05-15 | |
董事备案 | 古上,匡粤生,刘建春,翁世淳,张湘云 | 莫绍云,古上,匡粤生,翁世淳,朱明锋 | 2020-05-15 |
工商登记联络员备案 | 李振中 | 洪晓明 | 2020-05-15 |
执照副本变更 | 1 | 2 | 2020-05-15 |
更多>>视频联播