变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 科学城(广州)发展集团有限公司 | 2021-07-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-07-26 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-02-26 | |
工商登记联络员备案 | 黄湘莹 | 彭焕 | 2019-12-13 |
股东变更 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 2019-12-13 |
法定代表人变更 | 赖春媚 | 夏竟宾 | 2019-12-13 |
经理备案 | 赖春媚 | 夏竟宾 | 2019-12-13 |
监事备案 | 黄英 | 彭焕 | 2019-12-13 |
董事备案 | 赖春媚 | 夏竟宾 | 2019-12-13 |
注册资本(金)变更 | 22000万元(人民币) | 28365.5万元(人民币) | 2019-09-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-08-21 |
更多>>视频联播