变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:王晓锋,职务:监事 | 姓名:周浩,职务:监事 | 2023-11-10 |
章程备案 | 章程备案 | 2023-09-13 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴迪 | 胡新安 | 2023-06-05 |
股东名录 | 碧桂园城市置业(武汉)有限公司:100%; | 堆龙德庆区碧享企业管理有限公司:3%;堆龙德庆区碧创企业管理有限公司:1%;堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司:1%;武汉同心同聚企业管理咨询有限公司:6.7573%;碧桂园城市置业(武汉)有限公司:88.2427%; | 2021-03-03 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 孙正军 | 吴迪 | 2020-06-15 |
管理人员 | 孙正军(执行董事)、王晓锋(总经理)、李洋(监事) | 王晓锋(总经理)、吴迪(执行董事)、胡新安(监事) | 2020-06-15 |
更多>>视频联播