变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 2022-11-24 | ||
财务负责人 | 张栋 | 兰剑 | 2022-08-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李修华、高帅雄、王腊、周旋、刘兴茂、刘浩、张翼、骆乃超 | 代周超、李修华、高帅雄、周旋、刘兴茂、刘浩、张翼、骆乃超 | 2022-08-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王腊 | 代周超 | 2022-08-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-10-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王秋胜、高帅雄、王腊、周旋、刘兴茂、刘浩、张翼、骆乃超 | 李修华、高帅雄、王腊、周旋、刘兴茂、刘浩、张翼、骆乃超 | 2021-08-02 |
更多>>视频联播