变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
名称变更(字号名称、集团名称等) | 贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司 | 贵州中能建纳赫高速公路有限公司 | 2022-11-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 辛德武 | 吴志友 | 2022-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘水康、汤薪瑶、应松、温智源、喻宏、辛德武、梁建平、羊茂林、金龙、郭泽涛 | 刘水康、汤薪瑶、应松、温智源、喻宏、梁建平、羊茂林、金龙、郭泽涛、吴志友 | 2022-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘水康、汤薪瑶、应松、温智源、喻宏、辛德武、梁建平、羊茂林、金龙、郭泽涛 | 刘水康、汤薪瑶、应松、温智源、喻宏、辛德武、梁建平、羊茂林、金龙、郭泽涛 | 2022-05-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谭功 | 辛德武 | 2021-12-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘天云 | 谭功 | 2021-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陆成文、钟勇、谭功、潘朋坤、任烁夫、汤薪瑶、应松、温智源、陈春元、丁捷、喻宏、潘朋坤、刘天云 | 陆成文、谭功、潘朋坤、任烁夫、汤薪瑶、应松、温智源、陈春元、丁捷、喻宏、潘朋坤、刘天云、任烁夫 | 2021-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钟勇、谭功、韦超明、韦超明、汤薪瑶、应松、温智源、陈春元、丁捷、喻宏、潘朋坤、刘天云 | 陆成文、钟勇、谭功、潘朋坤、任烁夫、汤薪瑶、应松、温智源、陈春元、丁捷、喻宏、潘朋坤、刘天云 | 2021-09-28 |
更多>>视频联播