变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王宏军,李国,李贵亚,耿进飞,陶鹏盛,才国锋,刘润之,付林霄,赵俊伟,任开文,韩吉烨,葛建华,刘伟,唐亮,刘战杨,唐黎,姜苏,徐俊,刘晓龙,李保丽,沙可,刘津江,杨忠琴,张彦,罗明林 | 王宏军,李国,李贵亚,耿进飞,陶鹏盛,才国锋,刘润之,付林霄,赵俊伟,任开文,韩吉烨,葛建华,唐黎,刘战杨,唐亮,姜苏,刘伟,刘晓龙,李保丽,沙可,刘津江,杨忠琴,张彦 | 2022-12-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州工业园区金芳路18号东坊创智园地B1栋1楼 | 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道2888号6幢101室 | 2021-12-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王宏军,李国,李贵亚,耿进飞,陶鹏盛,才国锋,刘润之,付林霄,赵俊伟,任开文,韩吉烨,葛建华 | 王宏军,李国,李贵亚,耿进飞,陶鹏盛,才国锋,刘润之,付林霄,赵俊伟,任开文,韩吉烨,葛建华,徐俊,刘战杨,唐亮,唐黎,姜苏,刘伟,刘晓龙,李保丽,沙可,刘津江,杨忠琴,张彦,罗明林 | 2021-04-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 林睿,王宏军,李国,李贵亚,耿进飞,厉茂海,陶鹏盛,才国锋,刘润之,付林霄,赵俊伟,任开文,罗涛,韩吉烨 | 王宏军,李国,李贵亚,耿进飞,陶鹏盛,才国锋,刘润之,付林霄,赵俊伟,任开文,韩吉烨,葛建华 | 2021-01-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 林睿,王宏军 | 林睿,王宏军,李国,李贵亚,耿进飞,厉茂海,陶鹏盛,才国锋,刘润之,付林霄,赵俊伟,任开文,罗涛,韩吉烨 | 2020-05-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 林睿,肖毅鹏 | 林睿,王宏军 | 2020-02-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖毅鹏 | 王宏军 | 2020-02-27 |
更多>>视频联播