变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-09-19 | 2025-09-19 | 2020-09-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 国投创益产业基金管理有限公司(委派代表:赵云亮)山西黄河股权投资管理有限公司(委派代表:梁笑) | 国投创益产业基金管理有限公司(委派代表:王维东)山西黄河股权投资管理有限公司(委派代表:梁笑) | 2020-09-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-03-19 | 2020-09-19 | 2020-03-31 |
联络员备案 | 朱宇夫 | 朱宇夫 | 2019-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵云亮、梁笑 | 国投创益产业基金管理有限公司(委派代表:赵云亮)山西黄河股权投资管理有限公司(委派代表:梁笑) | 2019-09-25 |
更多>>视频联播