变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:宋世德; | 姓名:焦润东; | 2023-09-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 空 | 兴南街市场监管所 | 2022-08-29 |
投资人变更 | 空 | 中铁投资集团有限公司 | 2022-07-14 |
投资人变更 | 余额缴付期限(年):4.8; | 余额缴付期限(年):2.5; | 2022-07-14 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2023-03-16;任职起始日期:2020-03-17;姓名:吴向辉; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2020-09-18;姓名:郭培富; | 2021-05-20 |
更多>>视频联播