变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 聂其国 | 程金波 | 2023-09-18 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:邹浩,职务:执行董事;姓名:聂其国,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事; | 姓名:程金波,职务:执行董事;姓名:程金波,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事; | 2023-09-18 |
法定代表人变更 | 谭东岳 | 高松山 | 2023-05-23 |
法定代表人变更 | 邹浩 | 谭东岳 | 2023-04-11 |
法定代表人变更 | 谈建平 | 邹浩 | 2020-12-18 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西碧桂园地产有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2020-04-23; | 投资人:江西碧桂园地产有限公司,出资额:1000万,占93.682%,出资方式:货币,出资时间:2020-04-23;投资人:江西共盈企业管理服务有限责任公司,出资额:14.068871万,占1.318%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-01;投资人:堆龙德庆区碧创企业管理有限公司,出资额:26.686023万,占2.5%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-01;投资人:堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司,出资额:26.686023万,占2.5%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-01; | 2020-12-18 |
注册资本(金)变更 | 1000万元 | 1067.440917万元 | 2020-12-18 |
更多>>视频联播