变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:严文泉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周健;证件号码:******************;职位:监事;姓名:季周阳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张嘉伟;证件号码:******************;职位:执行监事;姓名:李卓斌;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王水兵;证件号码:******************;职位:经理;姓名:王水兵;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陆旅宾;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:龚华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:许颖;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:严文泉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周健;证件号码:******************;职位:监事;姓名:季周阳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李卓斌;证件号码:******************;职位:董事;姓名:潘小兵;证件号码:******************;职位:经理;姓名:潘小兵;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王任;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陆旅宾;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:龚华;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:许颖;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-08-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王水兵 | 潘小兵 | 2023-08-14 |
其他事项备案 | ******** | *********** | 2022-08-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:温州锦藤置业有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:南通市海门海泰置业有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%; | 企业名称:南通市海门海泰置业有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:温州锦藤置业有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%;企业名称:南通市鸿远置业有限公司;出资额:***万;百分比:**%; | 2021-10-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张健 | 顾敏 | 2021-10-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:中航信托股份有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%;企业名称:南通市海门海泰置业有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%;企业名称:温州锦藤置业有限公司;出资额:**.****万;百分比:*%; | 企业名称:温州锦藤置业有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:南通市海门海泰置业有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%; | 2021-08-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:温州锦藤置业有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:中航信托股份有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%; | 企业名称:中航信托股份有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%;企业名称:南通市海门海泰置业有限公司;出资额:****.****万;百分比:**%;企业名称:温州锦藤置业有限公司;出资额:**.****万;百分比:*%; | 2021-08-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:张健;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:张健;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张嘉伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡凯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:龚印华;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:张健;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:张健;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张嘉伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水兵;证件号码:******************;职位:董事;姓名:胡凯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:龚华;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-08-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:张健;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:张健;证件号码:******************;职位:经理;姓名:张嘉伟;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:张嘉伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张建新;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:张建新;证件号码:******************;职位:经理; | 2020-08-11 |
更多>>视频联播