变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董监事高管备案 | 总经理(法定代表人):康希证件号码:***董事:陈伟雄证件号码:***董事:康希证件号码:***董事长:郭浩均证件号码:***监事:邓芳瑜证件号码:***监事:施虹证件号码:***董事:关剑证件号码:***董事:吴梅玉证件号码:*** | 总经理(法定代表人):康希证件号码:***董事:陈伟雄证件号码:***董事:康希证件号码:***监事:施虹证件号码:***董事:关剑证件号码:***董事:吴梅玉证件号码:***董事长:胡铮证件号码:***监事:陈景津证件号码:*** | 2023-06-21 |
主要成员 | 张华陈伟雄吴梅玉马政纲袁益宏 | 陈伟雄吴梅玉袁益宏郭浩均马政纲 | 2022-03-04 |
主要成员 | 潘燕霞吴琳 | 施虹潘燕霞 | 2022-03-04 |
章程备案 | 旧章程 | 2021-06-01注册资本 | 2021-06-01 |
主要成员 | 陈明凤 | 詹昌熹 | 2021-02-03 |
法定代表人 | 陈明凤 | 詹昌熹 | 2021-02-03 |
住所 | 福建省宁德市东侨经济开发区余复路16号天行商务中心18层 | 福建省宁德市蕉城区蕉城南路107号中国银行大楼12楼 | 2020-11-23 |
更多>>视频联播