变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产,建筑用钢筋产品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:水泥制品制造,水泥制品销售,砼结构构件制造,砼结构构件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产,建筑用钢筋产品生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品制造,水泥制品销售,砼结构构件制造,砼结构构件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2023-04-28 |
董事备案 | 职务:董事,姓名:蔡晶,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副经理,姓名:蔡晶,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:蔡晶,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:林剑锋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副经理,姓名:张荣华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副经理,姓名:蔡晶,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖芳锦,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:刘云春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:赖晓春,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖芳锦,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张茂林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副经理,姓名:张茂林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:刘云春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张春妹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张荣华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:蔡晶,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副经理,姓名:蔡晶,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:赖晓春,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:刘云春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:刘云春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖芳锦,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:肖信,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张春妹,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张茂林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副经理,姓名:张茂林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张荣华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副经理,姓名:张荣华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2022-02-28 |
法定代表人变更 | 王捍友 | 刘云春 | 2021-04-20 |
其他变更 | 姓名:王捍友,职务:董事长;姓名:张茂林,职务:董事;姓名:蔡晶,职务:董事;姓名:张春妹,职务:董事;姓名:张荣华,职务:董事;姓名:林剑锋,职务:监事会主席;姓名:肖芳锦,职务:监事;姓名:赖晓春,职务:监事;姓名:王捍友,职务:经理;姓名:蔡晶,职务:副经理;姓名:张茂林,职务:副经理;姓名:张荣华,职务:副经理; | 姓名:蔡晶,职务:董事;姓名:蔡晶,职务:副经理;姓名:肖芳锦,职务:监事;姓名:林剑锋,职务:监事会主席;姓名:赖晓春,职务:监事;姓名:张茂林,职务:副经理;姓名:刘云春,职务:董事长;姓名:张茂林,职务:董事;姓名:张荣华,职务:副经理;姓名:张春妹,职务:董事;姓名:张荣华,职务:董事;姓名:刘云春,职务:经理; | 2021-04-20 |
住所变更 | 江西省赣州市信丰县西牛镇石头塘村 | 江西省赣州市信丰县西牛镇长龙村 | 2020-09-11 |
更多>>视频联播