变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李扬 | 陈家尧 | 2023-01-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州市吴中区木渎镇珠江南路368号A1432室 | 苏州市吴中区木渎镇花苑东路339号20幢101室 | 2021-06-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州碧桂园房地产开发有限公司,苏州融凯兴置业有限公司 | 苏州碧桂园房地产开发有限公司,苏州融凯兴置业有限公司,堆龙德庆区碧创企业管理有限公司,堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司,长兴新碧投资管理合伙企业(有限合伙) | 2021-03-03 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2020-10-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000.000000 | 100000.000000 | 2020-10-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州碧桂园房地产开发有限公司 | 苏州碧桂园房地产开发有限公司,苏州融凯兴置业有限公司 | 2020-10-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢金雄 | 李扬 | 2020-09-15 |
更多>>视频联播