变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨启鹏、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、耿驰骋 | 彭曦、陈洁、宁智、朱科、代玉、陶源 | 2021-12-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-08-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨启鹏、彭波、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、耿驰骋 | 杨启鹏、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、耿驰骋 | 2021-08-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄镜予 | 宁智 | 2021-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨启鹏、彭波、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、耿驰骋 | 杨启鹏、彭波、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、耿驰骋 | 2021-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨启鹏、彭波、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、雷宇 | 杨启鹏、彭波、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、耿驰骋 | 2021-04-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄镜予、宁智、荣幸 | 杨启鹏、彭波、彭曦、陈洁、黄镜予、宁智、荣幸、雷宇 | 2020-10-13 |
更多>>视频联播