变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯均华 | 王吉坤 | 2021-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄亚明(监事);冯均华(经理,执行董事); | 洪达举(监事);王吉坤(执行董事,经理); | 2021-01-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄亚明;冯均华 | 珠海横琴新区鼎越商务咨询有限公司 | 2020-12-16 |
章程备案 | 珠海市苏智宇房地产开发有限公司章程(2020-09-11); | 珠海市苏智宇房地产开发有限公司章程(2020-12-04); | 2020-12-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 冯阳兵;杨国颖 | 黄亚明;冯均华 | 2020-12-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯阳兵 | 冯均华 | 2020-12-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯阳兵(执行董事);杨国颖(监事);杨传飞(经理); | 冯均华(经理,执行董事);黄亚明(监事); | 2020-12-10 |
更多>>视频联播