变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 姓名:曹雅钦 | 姓名:王振 | 2024-01-30 |
章程备案 | 章程修正案备案 | 2024-01-30 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:颜佐辉,职务:董事;姓名:龙婧,职务:董事;姓名:杜鹃,职务:监事;姓名:杨少丹,职务:董事长;姓名:杨少丹,职务:经理 | 姓名:陆茂林,职务:董事;姓名:颜佐辉,职务:董事;姓名:罗志,职务:董事长;姓名:汪沵,职务:监事;姓名:吴轲,职务:董事;姓名:吴轲,职务:经理;姓名:姚建青,职务:董事 | 2024-01-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨少丹 | 吴轲 | 2024-01-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:武汉光谷产业发展有限公司,认缴出资额:10000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2039-12-31; | 股东名称:武汉光谷产业发展有限公司,认缴出资额:310000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-31; | 2023-08-15 |
财务负责人 | 姓名:颜佐辉 | 姓名:唐迪 | 2023-08-15 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1幢3F(自贸区武汉片区) | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦A座10楼二号(自贸区武汉片区) | 2023-08-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000万元(币种:人民币) | 310000万元(币种:人民币) | 2023-08-15 |
章程备案 | 章程备案 | 2023-08-15 | |
管理人员 | 吕世公(董事长)、车能(董事)、颜佐辉(董事)、陈亮(监事)、吕世公(总经理) | 龙婧(董事)、颜佐辉(董事)、杜鹃(监事)、杨少丹(董事长兼总经理) | 2022-09-27 |
章程 | 章程备案 | 2020-11-26 |
更多>>视频联播