变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 袁卫星 | 袁卫星 | 2023-09-13 |
法定代表人变更 | 卢杰 | 李伯生 | 2023-02-21 |
投资人(股权)变更 | 国动控股有限公司;上海屹孚股权投资基金管理有限公司; | 国动控股有限公司;上海载汇企业管理合伙企业(有限合伙); | 2021-12-23 |
章程修正案备案 | 无 | 2021-11-25章程修正案 | 2021-12-23 |
章程修正案备案 | 无 | 2021-05-07章程修正案 | 2021-05-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-01-19 |
章程修正案备案 | 无 | 2020-11-04章程修正案 | 2021-01-19 |
更多>>视频联播