变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:高松山,职务:执行董事;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:高松山,职务:经理; | 姓名:聂其国,职务:执行董事;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:聂其国,职务:经理; | 2023-07-25 |
法定代表人变更 | 高松山 | 聂其国 | 2023-07-25 |
法定代表人变更 | 邹浩 | 高松山 | 2023-06-27 |
其他变更 | 姓名:邹浩,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:邹浩,职务:执行董事; | 姓名:高松山,职务:执行董事;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:高松山,职务:经理; | 2023-06-27 |
法定代表人变更 | 谭东岳 | 邹浩 | 2023-05-16 |
其他变更 | 姓名:谭东岳,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:谭东岳,职务:执行董事; | 姓名:邹浩,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:邹浩,职务:执行董事; | 2023-05-16 |
法定代表人变更 | 邹浩 | 谭东岳 | 2023-04-11 |
其他变更 | 姓名:孙雷,职务:监事;姓名:邹浩,职务:经理;姓名:邹浩,职务:执行董事; | 姓名:谭东岳,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:谭东岳,职务:执行董事; | 2023-04-11 |
其他变更 | 姓名:肖志刚,职务:执行董事;姓名:肖志刚,职务:经理;姓名:陈青,职务:监事; | 姓名:孙雷,职务:监事;姓名:邹浩,职务:经理;姓名:邹浩,职务:执行董事; | 2022-04-21 |
法定代表人变更 | 肖志刚 | 邹浩 | 2022-04-21 |
更多>>视频联播