变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:融资担保业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非融资担保服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:融资担保业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非融资担保服务,财务咨询,融资咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2023-10-27 |
章程备案 | 章程备案 | 2023-10-27 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:陆茂林,职务:董事;姓名:颜佐辉,职务:董事长;姓名:韩黎,职务:董事 | 姓名:陆茂林,职务:董事;姓名:颜佐辉,职务:董事长;姓名:黄莹,职务:董事;姓名:唐雯,职务:董事;姓名:张薇,职务:董事 | 2023-04-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园A1栋6层02号(自贸区武汉片区) | 湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰街道高新大道770号光谷科技大厦A座第9层-3(自贸区武汉片区) | 2023-04-12 |
章程备案 | 章程备案 | 2023-04-12 | |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 张薇 | 颜佐辉 | 2022-06-10 |
注册资本(或外资中方认缴资本) | 10000 | 100000.000000 | 2022-01-14 |
章程 | 章程备案 | 2022-01-14 | |
详细企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-01-14 |
股东名录 | 武汉光谷金融控股集团有限公司:100%; | 武汉光谷金融控股集团有限公司:90%;武汉光谷征信管理有限公司:10%; | 2022-01-14 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 王巍 | 张薇 | 2021-09-02 |
管理人员 | 王巍(总经理)、颜佐辉(董事长)、韩黎(董事)、陆茂林(董事)、刘晓(监事) | 张薇(总经理)、颜佐辉(董事长)、韩黎(董事)、陆茂林(董事)、刘晓(监事) | 2021-09-02 |
联络员 | 周琪 | 胡亦璇 | 2021-09-02 |
章程 | 章程备案 | 2020-11-25 |
更多>>视频联播