变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员 | 刘光伟 | 杜禹坤 | 2022-12-21 |
投资人(股权)变更 | 上海筠远商业管理合伙企业(有限合伙);上坤置业有限公司; | 上海筠远商业管理合伙企业(有限合伙);上海霍岳企业管理有限公司; | 2022-07-26 |
章程备案 | 无 | 2022-07-01章程备案 | 2022-07-26 |
监事备案 | 陆青奇 | 王山堂 | 2022-07-26 |
投资人(股权)变更 | 上坤置业有限公司;苏州金亿华商业管理有限公司; | 上坤置业有限公司;上海筠远商业管理合伙企业(有限合伙); | 2021-10-26 |
章程备案 | 无 | 2021-10-18章程备案 | 2021-10-26 |
董事备案 | 刘光伟;米晶晶;盛剑静 | 盛剑静;张宣娇;刘光伟 | 2021-07-22 |
更多>>视频联播