变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 聂其国 | 程金波 | 2024-04-02 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:聂其国,职务:执行董事;姓名:聂其国,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事; | 姓名:程金波,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:程金波,职务:执行董事; | 2024-04-02 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:邹浩,职务:执行董事;姓名:孙雷,职务:监事;姓名:邹浩,职务:经理; | 姓名:聂其国,职务:执行董事;姓名:聂其国,职务:经理;姓名:孙雷,职务:监事; | 2023-08-09 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西碧桂园地产有限公司,出资额:1500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-12-14; | 投资人:江西共盈企业管理服务有限责任公司,出资额:33.8508万,占1.8806%,出资方式:货币,出资时间:2053-07-18;投资人:堆龙德庆区碧创企业管理有限公司,出资额:45万,占2.5%,出资方式:货币,出资时间:2053-07-18;投资人:江西碧桂园地产有限公司,出资额:1676.1492万,占93.1194%,出资方式:货币,出资时间:2053-07-18;投资人:堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司,出资额:45万,占2.5%,出资方式:货币,出资时间:2053-07-18; | 2023-08-09 |
法定代表人变更 | 邹浩 | 聂其国 | 2023-08-09 |
法定代表人变更 | 谈建平 | 杨宇 | 2021-09-14 |
更多>>视频联播