变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中海石油气电集团有限责任公司85000.000000万 | 中海石油气电集团有限责任公司88577.000000万 | 2024-01-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 85000万元 | 88577万元 | 2024-01-12 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2024-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐永祥(董事);王海龙(监事,监事会主席);赵永强(职工监事);李大勇(董事长,董事);李想(监事);刘卫华(董事,总经理); | 赵永强(职工监事);李劼(董事);李想(监事);王海龙(监事,监事会主席);唐永祥(董事);刘卫华(董事长,总经理,董事); | 2023-02-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2023-02-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:投资电力供应业;发电技术服务;节能管理服务;电气设备修理。许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试。 | 一般项目:投资电力供应业;发电技术服务;节能管理服务;电气设备修理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2023-02-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李大勇 | 刘卫华 | 2022-08-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李大勇(董事长,董事);李想(监事);唐永祥(董事);李风平(监事);谢广录(董事); | 唐永祥(董事);王海龙(监事,监事会主席);赵永强(职工监事);李大勇(董事长,董事);李想(监事);刘卫华(董事,总经理); | 2022-08-09 |
章程备案 | 章程修正案 | 2022-08-09 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000万元 | 85000万元 | 2022-05-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中海石油气电集团有限责任公司5000.000000万 | 中海石油气电集团有限责任公司85000.000000万 | 2022-05-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李海波 | 李大勇 | 2021-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄虎龙(董事);李海波(董事);李海波(经理);黄虎龙(董事长);唐永祥(董事);李风平(监事);李想(监事); | 唐永祥(董事);李风平(监事);谢广录(董事);李大勇(董事,董事长);李想(监事); | 2021-10-30 |
更多>>视频联播