变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 郭聪 | 娄高立 | 2024-04-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于海、崔广钦、黄凯健、田政、游涛、曾云、吕宏超 | 于海、朱心一、吕宏超、李伟、李斌、李东坡、游涛 | 2024-04-24 |
章程备案 | 无 | 无 | 2024-04-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕宏超 | 朱心一 | 2024-04-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄凯健、于海、崔广钦、曾云、宋乐帅、田政、游涛 | 于海、崔广钦、黄凯健、田政、游涛、曾云、吕宏超 | 2022-12-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-12-08 |
财务负责人 | 娄高立 | 郭聪 | 2022-12-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋乐帅 | 吕宏超 | 2022-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于锡兵、马赛赛、何贵友、崔广钦、全洪银、黄凯健、曾云 | 黄凯健、于海、崔广钦、曾云、宋乐帅、田政、游涛 | 2022-08-08 |
财务负责人 | 张松怀 | 娄高立 | 2022-08-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-08-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何贵友 | 宋乐帅 | 2022-08-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 罗琦 | 何贵友 | 2021-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于锡兵、马赛赛、崔广钦、罗琦、全洪银、黄凯健、曾云 | 于锡兵、马赛赛、何贵友、崔广钦、全洪银、黄凯健、曾云 | 2021-08-24 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-08-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 淅川碧赢置业有限公司:51%;河南广韵丰房地产开发有限公司:49%; | 河南广韵丰房地产开发有限公司:49%;南阳鸿远置业有限公司:48.11%;南阳臻享咨询管理合伙企业(有限合伙):0.35%;堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司:1.27%;堆龙德庆区碧创企业管理有限公司:1.27%; | 2021-07-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-07-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于锡兵、马赛赛、徐辉、罗琦、全洪银、黄凯健、张智博 | 于锡兵、马赛赛、崔广钦、罗琦、全洪银、黄凯健、曾云 | 2021-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 淅川碧赢置业有限公司:100%; | 淅川碧赢置业有限公司:51%;河南广韵丰房地产开发有限公司:49%; | 2021-02-02 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-02-02 |
更多>>视频联播