变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 空 | 王悦光 | 2023-07-13 |
高级管理人员备案 | 空 | 黄炎兴 | 2023-07-13 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-12-22;任职起始日期:2020-12-23;姓名:孟治国;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-07-13 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-12-22;任职起始日期:2020-12-23;姓名:于浩;中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-07-13 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2023-12-22;任职起始日期:2020-12-23;姓名:闫发桥; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2021-08-10;姓名:郭欢; | 2021-10-18 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2023-12-22;任职起始日期:2020-12-23;姓名:贺宝志; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2021-08-10;姓名:赵轶山; | 2021-10-18 |
更多>>视频联播