变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱雍 | 孟亚辉 | 2023-11-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2023-11-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州梓嵘信息技术有限公司 | 苏州昱高企业管理咨询有限公司,上海爱权企业管理有限公司 | 2023-11-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2022-06-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上坤置业有限公司 | 苏州梓嵘信息技术有限公司 | 2022-06-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 嘉兴泰信臻远一号股权投资合伙企业(有限合伙),嘉兴泰信曜辉十号股权投资合伙企业(有限合伙) | 苏州上坤置业有限公司 | 2021-09-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-09-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张珙 | 朱雍 | 2021-09-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨占东 | 张珙 | 2021-01-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州上坤置业有限公司 | 嘉兴泰信臻远一号股权投资合伙企业(有限合伙),嘉兴泰信曜辉十号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2021-01-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-01-26 |
更多>>视频联播