变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:孙雷,职务:监事;姓名:邹浩,职务:执行董事;姓名:聂其国,职务:经理; | 姓名:孙雷,职务:监事;姓名:程金波,职务:执行董事;姓名:程金波,职务:经理; | 2023-09-20 |
法定代表人变更 | 聂其国 | 程金波 | 2023-09-20 |
其他变更 | 姓名:王武星,职务:监事;姓名:邹浩,职务:执行董事;姓名:邹浩,职务:经理; | 姓名:孙雷,职务:监事;姓名:邹浩,职务:执行董事;姓名:聂其国,职务:经理; | 2023-07-06 |
法定代表人变更 | 邹浩 | 聂其国 | 2023-07-06 |
法定代表人变更 | 谭东岳 | 邹浩 | 2023-05-06 |
其他变更 | 姓名:谭东岳,职务:经理;姓名:谭东岳,职务:执行董事;姓名:王武星,职务:监事; | 姓名:王武星,职务:监事;姓名:邹浩,职务:执行董事;姓名:邹浩,职务:经理; | 2023-05-06 |
其他变更 | 姓名:王武星,职务:监事;姓名:邹浩,职务:经理;姓名:邹浩,职务:执行董事; | 姓名:谭东岳,职务:执行董事;姓名:王武星,职务:监事;姓名:谭东岳,职务:经理; | 2023-04-12 |
法定代表人变更 | 邹浩 | 谭东岳 | 2023-04-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西景上房地产开发有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2021-01-29; | 投资人:堆龙德庆区碧创企业管理有限公司,出资额:26.99169万,占2.5%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-28;投资人:江西景上房地产开发有限公司,出资额:1000万,占92.6211%,出资方式:货币,出资时间:2021-01-29;投资人:江西共盈企业管理服务有限责任公司,出资额:25.684212万,占2.3789%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-28;投资人:堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司,出资额:26.99169万,占2.5%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-28; | 2023-01-29 |
注册资本(金)变更 | 1000万元 | 1079.667592万元 | 2023-01-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 其他有限责任公司(1190) | 2023-01-29 |
更多>>视频联播