变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄明国,经理,董事长;梁巧稚,监事;王威,董事;徐颖,董事;张岩,董事 | 董路生,监事;黄明国,经理,董事长;王威,董事;徐颖,董事;张岩,董事 | 2016-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2016-11-09 | |
实收资本变更 | 100.000000 | 130.000000 | 2015-11-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2015-11-27 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2015-11-05 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2015-11-05 | |
章程备案 | 2015-06-10 | 2015-10-30 | 2015-11-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2015-11-05 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄明国,经理,董事长;梁巧稚,监事;徐颖,董事;张岩,董事 | 黄明国,经理,董事长;梁巧稚,监事;王威,董事;徐颖,董事;张岩,董事 | 2015-11-05 |
实收资本变更 | 50.000000 | 100.000000 | 2015-09-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2015-09-17 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);开展股权投资和企业上市咨询业务;受托管理股权投资基金。 | 章程记载的经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金。 | 2015-07-16 |
实收资本变更 | 0.000000 | 50.000000 | 2015-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄明国,执行董事,经理;梁巧稚,监事 | 黄明国,经理,董事长;梁巧稚,监事;张岩,董事;徐颖,董事 | 2015-07-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2015-07-16 | |
章程备案 | 2015-06-10 | 2015-07-16 | |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市中观乾明管理投资有限公司 | 珠海市中观乾明投资管理有限公司 | 2015-07-16 |
登记机关变更 | 440300 | 440003 | 2015-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2015-07-16 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2015-07-16 |
更多>>视频联播