变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2022年8月19日新章程 | 2022-08-19 | |
高级管理人员备案 | 姓名:何宇;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:吴昊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李宏俊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李建隆;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王峰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:舒俊波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓芳瑜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈伟雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:经理;姓名:梅伟斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:吴昊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李宏俊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李建隆;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王峰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:舒俊波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓芳瑜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邵昶魁;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈伟雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:经理;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:梅伟斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-08-19 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州兆和房地产有限公司;出资额:******万;百分比:**%;企业名称:杭州兆欣房地产有限公司;出资额:******万;百分比:**%; | 企业名称:杭州铧裕企业管理有限公司;出资额:******万;百分比:**%;企业名称:杭州兆潜企业管理有限公司;出资额:******万;百分比:**%; | 2022-08-19 |
联系电话变更 | *********** | ******** | 2022-08-19 |
章程备案 | 2022年6月15日公司新章程 | 2022-07-13 | |
高级管理人员备案 | 姓名:舒俊波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓芳瑜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈伟雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:经理;姓名:梅伟斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:何宇;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:吴昊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李宏俊;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李建隆;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王峰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:舒俊波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓芳瑜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈伟雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:经理;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:梅伟斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-07-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:吴梅玉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓芳瑜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈伟雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:吴梅玉;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:舒俊波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓芳瑜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈伟雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:经理;姓名:马政纲;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:梅伟斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-05-31 |
更多>>视频联播