变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 999 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 | 2 | 李金成 | 0 | 自然人股东 |
|
2014-06-19 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘祥友* | 执行董事 | 2 | 刘祥友* | 总经理 | 3 | 张力 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘祥友* | 执行董事 | 2 | 刘祥友* | 经理 | 3 | 李金成 | 监事 |
|
2014-06-19 |
注册资本 |
|
|
2013-10-12 |
实收资本(金) |
|
|
2013-10-12 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 499 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 999 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
2013-10-12 |
注册资本 |
|
|
2013-03-20 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 99 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 499 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
2013-03-20 |
实收资本(金) |
|
|
2013-03-20 |
注册资本 |
|
|
2012-09-13 |
实收资本(金) |
|
|
2012-09-13 |
认缴的出资额,实缴的出资额,实缴的出资时间,认缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 49 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 99 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
2012-09-13 |
住所 |
|
|
2011-03-31 |
经营范围 |
|
|
2011-03-31 |
注册资本 |
|
|
2010-10-21 |
实收资本(金) |
|
|
2010-10-21 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 9 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:50.0(万) | 投资人类型 | 1 | 张力 | 49 | 自然人股东 | 2 | 刘祥友 | 1 | 自然人股东 |
|
2010-10-21 |