变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
经营范围 |
|
|
2015-01-07 |
经营范围 |
|
|
2014-12-23 |
经营范围 |
|
|
2014-10-09 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张海* | 董事长 | 2 | 徐双春 | 董事 | 3 | 白丹时 | 董事 | 4 | 姜欣 | 董事 | 5 | 孙杰 | 总经理 | 6 | 于健 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张海* | 董事长 | 2 | 徐双春 | 董事 | 3 | 姜锐 | 董事 | 4 | 白丹时 | 董事 | 5 | 孙杰 | 总经理 | 6 | 于健 | 监事 |
|
2014-03-18 |
法定代表人 |
|
|
2014-02-10 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 闻剑林* | 董事长 | 2 | 徐双春 | 副董事长 | 3 | 姜欣 | 董事 | 4 | 白丹时 | 董事 | 5 | 张海 | 董事 | 6 | 张海 | 总经理 | 7 | 于健 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张海* | 董事长 | 2 | 徐双春 | 董事 | 3 | 白丹时 | 董事 | 4 | 姜欣 | 董事 | 5 | 孙杰 | 总经理 | 6 | 于健 | 监事 |
|
2014-02-10 |
经营范围 |
|
|
2014-02-10 |
经营范围 |
|
|
2013-05-02 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 闻剑林* | 董事长 | 2 | 徐双春 | 副董事长 | 3 | 苗全利 | 董事 | 4 | 金聆 | 董事 | 5 | 张海 | 董事 | 6 | 张海 | 总经理 | 7 | 于健 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 闻剑林* | 董事长 | 2 | 徐双春 | 副董事长 | 3 | 姜欣 | 董事 | 4 | 白丹时 | 董事 | 5 | 张海 | 董事 | 6 | 张海 | 总经理 | 7 | 于健 | 监事 |
|
2012-07-31 |
注册资本 |
|
|
2011-05-17 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华融综合投资公司 | 1750 | 企业法人 | 2 | 北京天泰置业有限公司 | 750 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华融综合投资公司 | 2100 | 企业法人 | 2 | 北京天泰置业有限公司 | 900 | 企业法人 |
|
2011-05-17 |
实收资本(金) |
|
|
2011-05-17 |
经营范围 |
|
|
2011-04-11 |
注册资本 |
|
|
2010-06-25 |
经营范围 |
|
|
2010-06-25 |
实收资本(金) |
|
|
2010-06-25 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华融综合投资公司 | 350 | 企业法人 | 2 | 北京天泰置业有限公司 | 150 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华融综合投资公司 | 1750 | 企业法人 | 2 | 北京天泰置业有限公司 | 750 | 企业法人 |
|
2010-06-25 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华融综合投资公司 | 260 | 企业法人 | 2 | 北京天泰置业有限公司 | 150 | 企业法人 | 3 | 北京融泰嘉业咨询服务有限责任公司 | 90 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华融综合投资公司 | 350 | 企业法人 | 2 | 北京天泰置业有限公司 | 150 | 企业法人 |
|
2009-12-29 |