变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-09 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-06-15 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-05-29 | ||
住所 | 北京市朝阳区白家庄西里五号 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼27层 | 2015-05-11 |
法定代表人 | 李福祚 | 王春城 | 2015-02-10 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-09 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-06-15 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-05-29 | ||
住所 | 北京市朝阳区白家庄西里五号 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼27层 | 2015-05-11 |
法定代表人 | 李福祚 | 王春城 | 2015-02-10 |
更多>>视频联播