变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 向发永 | 谢之伟 | 2022-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2022-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2019-05-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王道伟,向志兰 | 2019-05-30 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 向志兰 | 向发永 | 2019-05-30 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2016-07-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 向志兰,袁肴刚 | 王道伟,向志兰 | 2015-04-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-04-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2014-07-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 向志兰,袁肴刚,王杰,周小燕 | 向志兰,袁肴刚 | 2014-07-02 |
更多>>视频联播