变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄健修 | 刘新华 | 2022-07-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 销售预包装食品(食品流通许可证有效期至2018年7月7日)。『依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★ | 销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品)。(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营) | 2018-05-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 侯荣隆 | 黄健修 | 2018-01-18 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 销售预包装食品(食品流通许可证有效期至2015年7月15日)。『依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★ | 销售预包装食品(食品流通许可证有效期至2018年7月7日)。『依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★ | 2016-08-19 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-12-31 | 2063-04-13 | 2015-11-30 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市渝中区枇杷山正街136号 | 重庆璧山工业园区青杠组团塘坊片区 | 2014-03-19 |
更多>>视频联播