变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:陈芳,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:吴韶宇,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:杜红鹰,性别:女性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:林健津,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:陈芳,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:吴卫华,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2021-11-10 | |
企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:其他,出资比例:100.0,认缴出资额:8000.0公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:其他,出资比例:100.0,认缴出资额:8000.0公司基本信息(补充):出资说明:. | 2021-11-10 | |
企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:李辽东,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:陈芳,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2021-03-23 | |
企业基本信息:性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:吴卫华,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:潘桂红,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:况小平,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:吴卫华,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:况小平,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2019-10-14 | |
企业基本信息:性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:吴卫华,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:潘桂红,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:况小平,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:吴卫华,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:况小平,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2019-10-14 | |
企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);,一般经营项目代码:72121;72393,行业代码:投资与资产管理,行业门类:租赁和商务服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:. | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);贸易代理;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);谷物、豆及薯类批发;石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;饲料批发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);农药批发(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);,一般经营项目代码:72121;72393;5181;5164;5111;51623;51991;5113;59903;51671;5161,行业代码:投资与资产管理,行业门类:租赁和商务服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);贸易代理;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);谷物、豆及薯类批发;石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;饲料批发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);农药批发(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息: | 2018-11-22 | |
企业基本信息:经营期限自:20040727,经营期限至:20240726. | 企业基本信息:经营期限自:20040727,经营期限至:99991231. | 2018-09-28 | |
工商登记联络人:备案日期:20140327,邮政编码:361006,性别:男性,null:,姓名:温云松,null:. | 工商登记联络人:备案日期:20140327,邮政编码:361011,性别:男性,null:,姓名:陈永贤,null: | 2018-07-16 | |
公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2016-11-21 | |
主要人员信息:【删除】姓名:姚天耽,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:刘亦霆,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:李明毅,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:【新增】姓名:李辽东,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:潘桂红,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:吴卫华,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:林健津,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:吴韶宇,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:杜红鹰,性别:女性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2016-11-21 | |
企业基本信息:档案编号:SS005887. | 企业基本信息:档案编号:SS005887. | 2016-04-13 | |
企业基本信息:档案编号:SS005887. | 企业基本信息:档案编号:SS005887. | 2015-05-28 | |
工商登记联络人:. | 工商登记联络人:【新增】性别:男性,备案日期:,邮政编码:361006,姓名:温云松, | 2014-03-27 | |
企业基本信息:档案编号:SS005887. | 企业基本信息:档案编号:SS005887. | 2014-03-27 | |
企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:对商业、航空业的投资。,一般经营项目代码:,行业代码:投资与资产管理,行业门类:租赁和商务服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。,是否使用经营范围限制性用语标志:是,经营范围:对商业、航空业的投资。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息: | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);,一般经营项目代码:72121;72393,行业代码:投资与资产管理,行业门类:租赁和商务服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:. | 2014-03-27 |
更多>>视频联播