变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 郭丽英,何长轩,卢凯旋,罗家和,肖晶 | 郭丽英,邵义文,罗家和,肖晶,施镜燕 | 2021-09-06 |
监事备案 | 肖晗,钟惠珍 | 蔡丽敏,肖晗 | 2021-09-06 |
监事备案 | 向喜花,钟惠珍 | 钟惠珍,肖晗 | 2019-08-12 |
监事备案 | 变更前 | 郭丽英,董事,选举,;何长轩,董事,选举,;卢凯旋,董事长,选举,;罗家和,董事,选举,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是;钟惠珍,监事,选举,; | 2016-09-09 |
组织机构备案 | 郭丽英,董事,选举,;李瑞麟,董事长,选举,;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是; | 郭丽英,董事,选举,;何长轩,董事,选举,;卢凯旋,董事长,选举,;罗家和,董事,选举,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是;钟惠珍,监事,选举,; | 2016-09-09 |
董事备案 | 变更前 | 郭丽英(董事);何长轩(董事);卢凯旋(董事长);罗家和(董事);向喜花(监事);肖晶(董事兼经理);钟惠珍(监事); | 2016-09-09 |
监事备案 | 变更前 | 郭丽英(董事);何长轩(董事);卢凯旋(董事长);罗家和(董事);向喜花(监事);肖晶(董事兼经理);钟惠珍(监事); | 2016-09-09 |
组织机构备案 | 郭丽英(董事);李瑞麟(董事长);卢凯旋(董事);卢滟萍(监事);罗家和(董事);向喜花(监事);肖晶(董事兼经理); | 郭丽英(董事);何长轩(董事);卢凯旋(董事长);罗家和(董事);向喜花(监事);肖晶(董事兼经理);钟惠珍(监事); | 2016-09-09 |
董事备案 | 变更前 | 郭丽英,董事,选举,;何长轩,董事,选举,;卢凯旋,董事长,选举,;罗家和,董事,选举,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是;钟惠珍,监事,选举,; | 2016-09-09 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-05-06 |
监事备案 | 李冠宏,董事,选举,;李瑞麟,董事长兼经理,选举,是;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,选举,;吴群河,董事,选举,; | 郭丽英,董事,选举,;李瑞麟,董事长,选举,;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,选举,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是; | 2014-06-24 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2014-06-24 |
组织机构备案 | 李冠宏,董事,选举,;李瑞麟,董事长兼经理,选举,是;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,选举,;吴群河,董事,选举,; | 郭丽英,董事,选举,;李瑞麟,董事长,选举,;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,选举,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是; | 2014-06-24 |
董事备案 | 李冠宏,董事,选举,;李瑞麟,董事长兼经理,选举,是;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,选举,;吴群河,董事,选举,; | 郭丽英,董事,选举,;李瑞麟,董事长,选举,;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,,,;罗家和,董事,选举,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是; | 2014-06-24 |
经理备案 | 李冠宏,董事,选举,;李瑞麟,董事长兼经理,选举,是;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,选举,;吴群河,董事,选举,; | 郭丽英,董事,选举,;李瑞麟,董事长,选举,;卢凯旋,董事,选举,;卢滟萍,监事,选举,;罗家和,董事,选举,;向喜花,监事,选举,;肖晶,董事兼经理,选举,是; | 2014-06-24 |
具体经营项目申报 | 环境保护技术开发、技术咨询、技术服务。环境治理工程。销售:环境污染防治设备。* | 自然科学研究和试验发展;水污染治理;工程勘察设计;市政公用工程施工;工程环保设施施工;环保技术咨询、交流服务;工程技术咨询服务;大气污染治理;噪音污染治理服务;环境保护监测;环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术转让服务;环境评估;市政工程设计服务;工程施工总承包;固体废物治理; | 2014-06-24 |
法定代表人变更 | 李瑞麟 | 肖晶 | 2014-06-24 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-06-24 |
更多>>视频联播