变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 全登华 | 景广军 | 2021-02-01 |
董事备案 | 全登华 | 全登华,杨墨,景广军 | 2021-02-01 |
监事备案 | 金穗红 | 骆继荣 | 2021-02-01 |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 200000万元(人民币) | 2020-03-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-03-03 | |
具体经营项目申报 | 企业自有资金投资;投资咨询服务;场地租赁(不含仓储);物业管理; | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);场地租赁(不含仓储);企业自有资金投资;房屋租赁; | 2020-03-03 |
监事备案 | 蔡瑞雄(董事长);黄双全(董事);孙海翔(董事);赵志军(经理);朱伟玲(监事); | 金穗红(监事);骆继荣(执行董事兼经理); | 2018-01-11 |
组织机构备案 | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;朱伟玲,监事,选举,; | 金穗红,监事,选举,;骆继荣,执行董事兼经理,选举,是; | 2018-01-11 |
股东名称变更 | 广州电气装备集团有限公司; | 广州智能装备产业集团有限公司; | 2018-01-11 |
经理备案 | 蔡瑞雄(董事长);黄双全(董事);孙海翔(董事);赵志军(经理);朱伟玲(监事); | 金穗红(监事);骆继荣(执行董事兼经理); | 2018-01-11 |
股东变更 | 广州电气装备集团有限公司; | 广州智能装备产业集团有限公司; | 2018-01-11 |
经理备案 | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;朱伟玲,监事,选举,; | 金穗红,监事,选举,;骆继荣,执行董事兼经理,选举,是; | 2018-01-11 |
组织机构备案 | 蔡瑞雄(董事长);黄双全(董事);孙海翔(董事);赵志军(经理);朱伟玲(监事); | 金穗红(监事);骆继荣(执行董事兼经理); | 2018-01-11 |
监事备案 | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;朱伟玲,监事,选举,; | 金穗红,监事,选举,;骆继荣,执行董事兼经理,选举,是; | 2018-01-11 |
法定代表人变更 | 蔡瑞雄 | 骆继荣 | 2018-01-11 |
组织机构备案 | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;甄彩云,监事,委派,; | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;朱伟玲,监事,选举,; | 2016-07-18 |
监事备案 | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;甄彩云,监事,委派,; | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;朱伟玲,监事,选举,; | 2016-07-18 |
组织机构备案 | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;刘先荣,董事,任命,;赵志军,经理,聘用,;甄彩云,监事,委派,; | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;甄彩云,监事,委派,; | 2016-01-29 |
董事备案 | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;刘先荣,董事,任命,;赵志军,经理,聘用,;甄彩云,监事,委派,; | 蔡瑞雄,董事长,任命,是;黄双全,董事,委派,;孙海翔,董事,选举,;赵志军,经理,聘用,;甄彩云,监事,委派,; | 2016-01-29 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-10-22 |
更多>>视频联播