变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 谭亚羡 | 朱璞真 | 2021-08-20 |
董事备案 | 简玮仪 | 谢侃武,丘海澜,简玮仪,葛伟志,朱璞真,刘勇 | 2021-08-20 |
董事备案 | 林虎 | 简玮仪 | 2020-11-04 |
法定代表人变更 | 林虎 | 简玮仪 | 2020-11-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-04-30 |
股东变更 | 广州市政府国资委 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2019-04-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-04-30 | |
法定代表人变更 | 谭亚羡 | 林虎 | 2019-02-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-02-02 | |
董事备案 | 林虎 | 2019-02-02 | |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-09-07 |
更多>>视频联播