变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品;货物进出口;技术进出口;销售电力生产蒸汽及压缩空气;房屋租赁;销售工业水;物业管理;人力资源信息咨询服务;电厂设备修理维护;过磅计量服务;电力技术咨询;电力行业信息咨询;财务咨询;企业营销策划;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品;货物进出口;技术进出口;销售电力生产蒸汽及压缩空气;房屋租赁;销售工业水;物业管理;人力资源信息咨询服务;电厂设备修理维护;过磅计量服务;电力技术咨询;电力行业信息咨询;财务咨询;企业营销策划;会议及展览服务;港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2023-03-10 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2023-03-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨熙(董事);王会普(监事会主席);张辉勇(董事长,总经理);王映(监事);李正华(董事);罗文婷(监事);刘桂红(董事);张闻宇(董事); | 王会普(监事会主席);杨熙(董事);张辉勇(董事长);王映(监事);李正华(董事);罗文婷(监事);刘桂红(董事);张闻宇(董事,总经理); | 2022-04-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张辉勇 | 张闻宇 | 2022-04-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马江涛(董事);甘宝华(监事会主席);张辉勇(董事长,总经理);王映(监事);李正华(董事);游丽英(监事);刘锋(董事);张闻宇(董事); | 杨熙(董事);王会普(监事会主席);张辉勇(董事长,总经理);王映(监事);李正华(董事);罗文婷(监事);刘桂红(董事);张闻宇(董事); | 2021-09-02 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-09-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品;货物进出口;技术进出口;销售电力生产蒸汽及压缩空气;房屋租赁;销售工业水;物业管理;人力资源信息咨询服务;电厂设备修理维护;过磅计量服务。 | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品;货物进出口;技术进出口;销售电力生产蒸汽及压缩空气;房屋租赁;销售工业水;物业管理;人力资源信息咨询服务;电厂设备修理维护;过磅计量服务;电力技术咨询;电力行业信息咨询;财务咨询;企业营销策划;会议及展览服务。 | 2020-09-24 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-09-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 412375.000000 | 445975.000000 | 2020-09-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2020-09-08 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 322375.000000 | 412375.000000 | 2020-09-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-09-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品;货物进出口;技术进出口。 | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品;货物进出口;技术进出口;销售电力生产蒸汽及压缩空气;房屋租赁;销售工业水;物业管理;人力资源信息咨询服务;电厂设备修理维护;过磅计量服务。 | 2017-04-07 |
章程备案 | 2009年6月23日修订 | 章程修正案 | 2017-04-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 甘宝华,监事会主席;李红平,董事;李毅贤,监事;廖剑霖,监事;王映,董事;曾岸,董事;张辉勇,董事长,总经理;张闻宇,董事 | 陈晓军,董事;甘宝华,监事会主席;刘锋,董事;马江涛,董事;王映,监事;游丽英,监事;张辉勇,董事长,总经理;张闻宇,董事 | 2015-03-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2015-03-24 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 262375.000000 | 322375.000000 | 2015-03-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品。 | 火力发电;电力投资建设;发电企业经营管理;销售电力生产副产品;货物进出口;技术进出口。 | 2014-09-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 212500.0000 | 262375.0000 | 2013-04-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈春江,监事;甘宝华,监事会主席;李福明,董事长;李志红,董事;廖方和,董事;廖剑霖,监事;曾岸,董事;张辉勇,董事,总经理 | 陈春江,监事;甘宝华,监事会主席;李福明,董事;李志红,董事;廖方和,董事;廖剑霖,监事;曾岸,董事;张辉勇,董事长,总经理 | 2013-04-15 |
更多>>视频联播