变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | YUKIKAZUSHIMOKOBE(下河辺行和) | 周崇志 | 2019-05-16 |
董事备案 | NORIOABE,YUKIKAZUSHIMOKOBE(下河辺行和),汪培海,张爱国,周崇志 | YUKIKAZUSHIMOKOBE(下河辺行和),汪培海,张爱国,周崇志,KazuhiroIwata(岩田和宏) | 2019-05-16 |
董事备案 | MORITOUEMURA(上村盛人),NORIOABE,汪培海,张爱国,周崇志 | YUKIKAZUSHIMOKOBE(下河辺行和),NORIOABE,汪培海,张爱国,周崇志 | 2018-12-20 |
经理备案 | MORITOUEMURA(上村盛人) | YUKIKAZUSHIMOKOBE(下河辺行和) | 2018-12-20 |
法定代表人变更 | 李甄 | 张爱国 | 2018-08-15 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | MORITOUEMURA(上村盛人)、SHUNSUKEOGURA、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、张爱国 | MORITOUEMURA(上村盛人)、NORIOABE、汪培海、张爱国、周崇志 | 2018-08-15 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | MORITOUEMURA(上村盛人)、SHUNSUKEOGURA、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、王人地 | MORITOUEMURA(上村盛人)、SHUNSUKEOGURA、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、张爱国 | 2017-12-15 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | MORITOUEMURA(上村盛人)、NAOKIHOSAKA(保坂直輝)、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、王人地 | MORITOUEMURA(上村盛人)、SHUNSUKEOGURA、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、王人地 | 2017-03-16 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | KAZUHIROIwata(岩田和宏)、NAOKIHOSAKA(保坂直輝)、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、王人地 | MORITOUEMURA(上村盛人)、NAOKIHOSAKA(保坂直輝)、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、王人地 | 2016-09-08 |
财务负责人 | 岩田和宏 | 2015-11-09 | |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | JUNICHIROIKEDA(池田润一郎)、KAZUHIROIwata(岩田和宏)、NAOKIHOSAKA(保坂直輝)、蔡辉、李甄、汪培海、王人地 | KAZUHIROIwata(岩田和宏)、NAOKIHOSAKA(保坂直輝)、YAMAGATAFUJIO(山縣富士夫)、蔡辉、李甄、汪培海、王人地 | 2015-11-03 |
更多>>视频联播