变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 中山市三角镇金三大道东8号之一一楼、二楼、三楼 | 中山市三角镇金三大道东8号之一二楼、三楼 | 2023-05-22 |
高级管理人员备案 | 黄怡(经理);李嘉怡(执行董事);李立(监事); | 黄怡(经理);李嘉怡(执行董事);李立(监事); | 2023-03-22 |
高级管理人员备案 | 夏强(执行董事,经理);李立(监事); | 黄怡(经理);李嘉怡(执行董事);李立(监事); | 2023-01-18 |
法定代表人变更 | 夏强 | 李嘉怡 | 2023-01-18 |
清算组成员备案 | 负责人:李笑霞;成员:李焕霞、李柳霞 | 2023-01-18 | |
业务范围变更 | 旅馆;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:养生保健服务(非医疗);健身休闲活动;棋牌室服务;台球活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;足浴服务;生活美容服务;理发服务;歌舞娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2023-01-18 |
住所变更 | 中山市三角镇金三大道东8号之一二楼 | 中山市三角镇金三大道东8号之一一楼、二楼、三楼 | 2023-01-18 |
股东备案 | 夏强,监事;谢胜生,执行董事,经理 | 李立,监事;夏强,执行董事,经理 | 2015-02-10 |
法定代表人变更 | 谢胜生 | 夏强 | 2015-02-10 |
法定代表人变更 | 梁永泉 | 谢胜生 | 2014-09-16 |
经营期限(营业期限)变更 | 2014-09-11 | 2014-09-16 | |
股东备案 | 李焕霞,监事;梁永泉,执行董事;万日辉,经理 | 夏强,监事;谢胜生,执行董事,经理 | 2014-09-16 |
经营范围变更 | 旅业;餐饮服务(中餐类制售;不含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品);游泳池。 | 旅馆;餐饮服务。 | 2014-09-16 |
更多>>视频联播