变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 覃玮 | 邝建东 | 2022-01-26 |
工商登记联络员备案 | 刘佳 | 邝建东 | 2022-01-26 |
负责人变更 | 沈宇光 | 覃玮 | 2020-03-06 |
负责人变更 | 黄凯荣 | 沈宇光 | 2017-01-20 |
经营范围变更 | 零售:汽油、柴油、润滑油、重油、预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。 | 成品油零售;零售:润滑油、重油;食品流通。 | 2017-01-20 |
负责人变更 | 陈建志 | 黄凯荣 | 2014-04-08 |
企业类型变更 | 2140 | 2190 | 2014-04-08 |
更多>>视频联播